Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Direktion | ||||
xbrl | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 151, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-16 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Legale ejere: Alper Nuray Feim (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Navne: Food Star IVS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Reelle ejere: Alper Nuray Feim (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Stiftere: Veysel Kose (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-04-01 Statstidende Dekret
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: apler@foodstar.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Hjemmeside: http://foodstar.dk/ (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Alper Nuray Feim (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 151, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 149, 2300 København S (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: apler@foodstar.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: Info@foodstar.dk (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Alper Nuray Feim (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Serdal Gedik (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Alper Nuray Feim (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Veysel Kose (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Alper Nuray Feim (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Veysel Kose (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 149, 2300 København S (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 149, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Veysel Kose (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2017-12-20 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-05-23 tilføjes Hjemmeside: http://foodstar.dk/ (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@foodstar.dk (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2016-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: foodstar@dinonlinerevisor.dk (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 149, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-01-16 tilføjes Direktion: Serdal Gedik (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2016-01-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurations- og dermed beslægtet drift. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-16 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: foodstar@dinonlinerevisor.dk (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-16 tilføjes Legale ejere: Veysel Kose (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2016-01-16 tilføjes Navne: Food Star IVS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Stiftere: Veysel Kose (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2016-01-16 tilføjes Vedtægter: 2016-01-16 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)