Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Rasmus Jakobsen Burg (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: RJBinvest ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: ANK 2016 Holding ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Jakobsen Burg (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Anders Nørgaard Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Kasper Bjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: ANK 2016 Holding ApS, FLC Holding 2016 ApS, KBP Invest ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bjerg Pedersen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: FLC Holding 2016 ApS, ANK 2016 Holding ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-04-30 tilføjes Legale ejere: FLC Holding 2016 ApS, ANK 2016 Holding ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: KEAN Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: FLC Holding 2016 ApS, ANK 2016 Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-30 tilføjes Reelle ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Kenneth Mark Brunholm Andersen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-29 fjernes Reelle ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-16 tilføjes Legale ejere: KEAN Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-08-16 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Mark Brunholm Andersen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Frederik Lysgaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Kristian Laier Kofoed (direktør) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Legale ejere: Frederik Lysgaard Christiansen, FLC Holding 2016 ApS, ANK 2016 Holding ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2017-06-15 fjernes Legale ejere: Frederik Lysgaard Christiansen (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2017-06-14 fjernes Legale ejere: Kristian Laier Kofoed, Frederik Lysgaard Christiansen (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-06-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen, Frederik Lysgaard Christiansen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2017-06-14 fjernes Reelle ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen, Kristian Laier Kofoed (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Frederik Lysgaard Christiansen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 14, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Direktion: Kristian Laier Kofoed (direktør) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom samt rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg samt hermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-21 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Legale ejere: Kristian Laier Kofoed, Anders Nørgaard Kjeldsen, Anders Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2016-01-21 tilføjes Navne: Lokalbolig Helsingør/Espergærde ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Reelle ejere: Anders Nørgaard Kjeldsen, Kristian Laier Kofoed (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Stiftere: KLK 2016 Holding ApS, ANK 2016 Holding ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)