Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-07-25 fjernes Kontaktoplysninger: kris@krisholten.com (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-24 fjernes Hjemmeside: https://krisholten.com (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Trustful Media ApS. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2018-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Fable Media ApS. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2020-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SEARCH LAB ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 41, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 41, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 41, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 41, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 1, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Navne: KrisHolten ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Navne: KrisHolten IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Hjemmeside: https://krisholten.com (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2020-01-26 fjernes Hjemmeside: https://tempest.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kris@krisholten.com (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2020-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: kristoffer@bizzi.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: KrisHolten IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-01-26 fjernes Navne: Bizzi IVS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 1, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Hjemmeside: https://tempest.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-11-01 fjernes Hjemmeside: https://bizzi.dk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-06-07 tilføjes Hjemmeside: https://bizzi.dk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-06-06 fjernes Hjemmeside: http://kholten.dk (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-18 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-18 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Sperling Holten (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Sperling Holten (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør alene (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Kristoffer Sperling Holten (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Kristoffer Sperling Holten (direktør) (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-11-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er marketing (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-01 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kristoffer@bizzi.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: k@kholten.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Navne: Bizzi IVS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-11-01 fjernes Navne: KHOLTEN IVS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Vedtægter: 2016-11-02 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Kristoffer Sperling Holten (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-01-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holding selskab (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Hjemmeside: http://kholten.dk (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: k@kholten.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: KHOLTEN IVS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Stiftere: Kristoffer Sperling Holten (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)