Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Binavne | Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MAD OG BOWL ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: René Foss Nordal (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: HUC Holding ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-15 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-10 tilføjes Binavne: Slots Bowl restaurant Møntporten Aps (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Restaurant, bar m.m. i bowlingcenter (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 tilføjes Vedtægter: 2017-01-10 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2016-12-11 fjernes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 23, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Direktion: René Foss Nordal (direktør) (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et bowlingcenter herunder reparation, service af teknik og salg af tekniske løsninger samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-13 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Legale ejere: HUC Holding ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2016-01-13 tilføjes Navne: HUC ApS (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Reelle ejere: René Foss Nordal (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2016-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Stiftere: HUC Holding ApS (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Vedtægter: 2016-01-13 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-22)