Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Navne | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 14, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@estrea.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: anp@estrea.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 14, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anp@estrea.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: administration@flethoj.dk (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er købe, sælge, udleje og udvikle fast ejendom samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: MHL 2017 ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: POULSEN & HANSEN A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lise Uldall-Poulsen, Mads Uldall, Hans Uldall-Poulsen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Anne Birgitte Uldall-Hansen, Jens Poulsen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@flethoj.dk (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@bjornsholm.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-28 tilføjes Vedtægter: 2019-11-28 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 10, 2. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 10, 2. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 10, 2. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bjornsholm.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 10, 2. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 10, 2. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-06-13 tilføjes Vedtægter: 2018-06-13 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: POULSEN & HANSEN A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: 1887 CM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Birgitte Uldall-Hansen, Jens Poulsen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Aabo (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: POULSEN & HANSEN A/S (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Anne Birgitte Uldall-Hansen, Jens Poulsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Legale ejere: 1887 CM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-06-12 tilføjes Navne: Brogade ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-11 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Nørrebrogade 55 ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-12 tilføjes Reelle ejere: Jonas Aabo (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 10, 2. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-01-21 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Direktion: Jens Poulsen (direktør) (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, renovering og udlejning af ejendomme samt passiv investering i værdipapirer af enhver art. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-21 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Legale ejere: POULSEN & HANSEN A/S (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-01-21 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Nørrebrogade 55 ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2016-01-21 tilføjes Reelle ejere: Anne Birgitte Uldall-Hansen, Jens Poulsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Stiftere: POULSEN & HANSEN A/S (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-22)