Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Hjemmeside | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 16-50, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 16-50, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 16-50, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-20 fjernes Bibranche: Husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-21 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: Rabar_khalil@hotmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: Raber Khalil Karim (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Navne: Cleandeal IVS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes ObligatoriskEmail: karim@simonsaysgroup.dk (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Stiftere: Simon Isaac Toft, Raber Khalil Karim (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Raber Khalil Karim (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 16-50, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26-28, 1711 København V (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Rabar_khalil@hotmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: karim@simonsaysgroup.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-01 fjernes Hjemmeside: www.simonsaysgroup.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-23 tilføjes Navne: Cleandeal IVS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-09-22 fjernes Navne: Simon Says Assistance IVS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Legale ejere: Raber Khalil Karim (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-09-21 fjernes Legale ejere: Raber Khalil Karim, Simon Isaac Toft (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26-28, 1711 København V (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-06-14 tilføjes ObligatoriskEmail: karim@simonsaysgroup.dk (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-06-13 fjernes ObligatoriskEmail: rabar_khalil@Hotmail.com (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 16, 50., 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Hjemmeside: www.simonsaysgroup.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: karim@simonsaysgroup.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: rabar_khalil@Hotmail.com (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-22 tilføjes Legale ejere: Raber Khalil Karim, Simon Isaac Toft (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 16, 50., 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-21 tilføjes Bibranche: Husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Direktion: Raber Khalil Karim (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rengøring og personlig assistance samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-21 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: rabar_khalil@Hotmail.com (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-21 tilføjes Navne: Simon Says Assistance IVS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-21 tilføjes ObligatoriskEmail: rabar_khalil@Hotmail.com (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Stiftere: Simon Isaac Toft, Raber Khalil Karim (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)