Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Børge Pedersen Transport ApS. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2024-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredenslundvej 21, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-21 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Legale ejere: MIKISI Holding ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: Børge Pedersen & Sønner ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Reelle ejere: Silke Foldager Hauris Pedersen, Kian Bartholin Hauris Pedersen, Mike Bartholin Hauris Pedersen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Stiftere: Børge Pedersen Transport ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-20 Statstidende Dekret
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Børge Hauris Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-03 tilføjes Legale ejere: MIKISI Holding ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2017-03-03 fjernes Legale ejere: Kian Bartholin Hauris Pedersen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Reelle ejere: Silke Foldager Hauris Pedersen, Kian Bartholin Hauris Pedersen, Mike Bartholin Hauris Pedersen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredenslundvej 21, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbane Alle 7, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-02 tilføjes Direktion: Børge Hauris Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-11-02 fjernes Direktion: Kian Bartholin Hauris Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: Kian Bartholin Hauris Pedersen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-03-17 tilføjes Direktion: Kian Bartholin Hauris Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-03-17 fjernes Direktion: Børge Hauris Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbane Alle 7, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-01-21 tilføjes Direktion: Børge Hauris Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for transport og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-21 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Navne: Børge Pedersen & Sønner ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Stiftere: Børge Pedersen Transport ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)