Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygvangen 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Bestyrelse: Bettina Elbæk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Direktion: Bettina Elbæk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-10 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Hjemmeside: www.copencat.dk (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@lonis.dk (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Legale ejere: Bettina Elbæk Pedersen, Lone Nielsen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Navne: Copencat IVS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Reelle ejere: Bettina Elbæk Pedersen, Lone Nielsen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Stiftere: Maren Kristine Holm Larsen, Lone Nielsen, Bettina Elbæk Pedersen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-06-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Maren Kristine Holm Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Maren Kristine Holm Larsen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvangen 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Bestyrelse: Bettina Elbæk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 fjernes Bestyrelse: Bettina Elbæk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 tilføjes Direktion: Bettina Elbæk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 fjernes Direktion: Bettina Elbæk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at importere og videresælge mobiltilbehør mv. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-10 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Hjemmeside: www.copencat.dk (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lonis.dk (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Legale ejere: Bettina Elbæk Pedersen, Maren Kristine Holm Larsen, Bettina Elbæk Pedersen, Lone Nielsen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 fjernes Legale ejere: Bettina Elbæk Pedersen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 tilføjes Navne: Copencat IVS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Reelle ejere: Bettina Elbæk Pedersen, Bettina Elbæk Pedersen, Lone Nielsen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 fjernes Reelle ejere: Bettina Elbæk Pedersen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Stiftere: Maren Kristine Holm Larsen, Lone Nielsen, Bettina Elbæk Pedersen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktionsmedlemmer i forening (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Vedtægter: 2016-01-10 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2016-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)