Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3. tv., 1432 København K (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3. tv., 1432 København K (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Direktion: Mikkel Lentz (direktør) (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Direktion: Mikkel Lentz (direktør) (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i kapitalselskaber. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Navne: MLKW Holding ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Navne: MLKW Holding ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes ObligatoriskEmail: mail@mltr.dk (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes ObligatoriskEmail: mail@mltr.dk (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Stiftere: Mikkel Lentz, Kåre Wanscher (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Stiftere: Mikkel Lentz, Kåre Wanscher (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-02-24)