Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Revisor | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Sine Schou Bertelsen, Dida Schou Bertelsen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Dida Schou Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Bestyrelse: Ulla Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS, Dida Schou Bertelsen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-19 fjernes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS, Dida Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-19 fjernes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Dida Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-14 tilføjes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS, Sine Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-08-13 fjernes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS, Sine Schou Bertelsen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 2, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Bestyrelse: Ulla Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-01-18 tilføjes Direktion: Sine Schou Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af sko og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-01-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-18 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Legale ejere: AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS, Sine Schou Bertelsen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-01-18 tilføjes Navne: Schou Bertelsen Sko A/S (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Reelle ejere: Axel Schou Bertelsen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2016-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-01-18 tilføjes Stiftere: Sine Schou Bertelsen, AXEL SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)