Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 tilføjes Direktion: Erling Chrois (direktør) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: Jan Normann Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 fjernes Bestyrelse: Jan Normann Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-24 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevangen 3, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: nfvr@dapra.dk (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: nfvr14@gmail.com (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-09-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-09-01 fjernes Revisor: Good Vibrations i Vest A/S (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevangen 3, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 214, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: CreditOptimizing ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Jan Normann Rasmussen (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 214, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 214, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Binavne: Dapra ApS, Dadeco Danish Debt Collection ApS, Dadeco ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 214, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-01-06 tilføjes Bestyrelse: Jan Normann Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Jan Normann Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, udarbejde vurderinger og udøve konsulentfunktioner i tilknytning hertil, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: nfvr14@gmail.com (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-01-06 tilføjes Legale ejere: Jan Normann Rasmussen, UCC ApS, NFVR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Dapra Danish Appraisal ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Reelle ejere: Jan Normann Rasmussen, Norbert Frimann Veje Ravnsbæk, Erling Chrois (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2016-01-06 tilføjes Revisor: Good Vibrations i Vest A/S (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: UCC ApS, NFVR HOLDING ApS, Jan Normann Rasmussen (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og en direktør i fællesskab eller af tre bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)