Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkebakken 69, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-12 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Legale ejere: Martin James Coogan (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Navne: EPC Consulting DK IvS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Reelle ejere: Martin James Coogan (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Stiftere: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Martin James Coogan (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkebakken 69, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Direktion: Martin James Coogan (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-12 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Legale ejere: Martin James Coogan (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Navne: EPC Consulting DK IvS (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Reelle ejere: Martin James Coogan (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Stiftere: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-01-12 tilføjes Vedtægter: 2016-01-12 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)