Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-05 tilføjes Navne: Bacope ApS (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-04 fjernes Navne: Bacope IVS (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-05 tilføjes Vedtægter: 2020-07-05 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-03 tilføjes Legale ejere: Collin Holding ApS (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2018-02-03 fjernes Legale ejere: Henrik Collin (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2018-02-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Collin (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2017-12-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-28 tilføjes Navne: Bacope IVS (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2016-01-27 fjernes Navne: Collin Udvikling IVS (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-20 tilføjes Navne: Collin Udvikling IVS (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 9, 3520 Farum (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Direktion: Henrik Collin (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle projekter og rådgive indenfor entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-20 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@collin.com (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Collin (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2016-01-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Collin (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2016-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Stiftere: Henrik Collin (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-15)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)