Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Isabella Elena Ekelund | 19.01.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Frank Lindquist Poulsen | 09.11.2018 | 13.10.2021 | 0,00-4,99% | 90,00 % |
Isabella Elena Ekelund | 19.01.2016 | 01.07.2017 | 100,00% | 100,00 % |