Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Navne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strømmen 38, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strømmen 32, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-18 tilføjes Bestyrelse: Christian Volf Ølgaard (formand) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 fjernes Bestyrelse: Rina Bro Hansen (formand) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Christian Volf Ølgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 fjernes Bestyrelse: Conny Agnete Kalcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strømmen 32, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2020-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 61.464,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-20 tilføjes Legale ejere: RAN Holding ApS, Christian Volf Ølgaard (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-19 fjernes Legale ejere: RAN Holding ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-20 tilføjes Reelle ejere: Rina Bro Hansen, Thomas Bro Hansen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-20 fjernes Reelle ejere: Rasmus Arendt Nielsen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-19 fjernes Reelle ejere: Rina Bro Hansen, Thomas Bro Hansen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Bestyrelse: Conny Agnete Kalcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Legale ejere: Exporting Happiness ApS, Benny Madsen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-08 fjernes Legale ejere: Exporting Happiness ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-09 tilføjes Reelle ejere: Rina Bro Hansen, Thomas Bro Hansen, Rasmus Arendt Nielsen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-04-08 fjernes Reelle ejere: Thomas Bro Hansen, Rasmus Arendt Nielsen, Rina Bro Hansen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-04 tilføjes Bestyrelse: Christian Volf Ølgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-04-04 tilføjes Vedtægter: 2018-04-04 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-30 tilføjes Binavne: Wenew ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-29 fjernes Binavne: Brandheroes ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 tilføjes Navne: Brandheroes ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-26 fjernes Navne: WENEW ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-09 tilføjes Reelle ejere: Rina Bro Hansen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Binavne: Brandheroes ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2016-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 89, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 89, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-12 tilføjes Direktion: Rasmus Arendt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og udvikling indenfor online markedsføring, software udvikling, internet handel samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-12 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Legale ejere: Exporting Happiness ApS, RAN Holding ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-12 tilføjes Navne: WENEW ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-01-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bro Hansen, Rasmus Arendt Nielsen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-01-12 tilføjes Stiftere: RAN Holding ApS, Exporting Happiness ApS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Vedtægter: 2016-01-12 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-19)