Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 70, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-19 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Legale ejere: Mircea-Daniel Legian (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Navne: KM-Gruppen ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Reelle ejere: Mircea-Daniel Legian (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Stiftere: Güley Yasar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-10-22 Statstidende Dekret
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Mircea-Daniel Legian (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 70, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 70, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor håndværker-faget, samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-02-11 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-02-10 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-11 tilføjes Navne: KM-Gruppen ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-02-10 fjernes Navne: ROJ ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Vedtægter: 2020-02-11 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 70, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegade 29, 1. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Mircea-Daniel Legian (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2019-02-15 fjernes Direktion: Liene Brokane (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Mircea-Daniel Legian (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-02-15 fjernes Legale ejere: Liene Brokane (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Mircea-Daniel Legian (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-02-15 fjernes Reelle ejere: Liene Brokane (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegade 29, 1. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Jernbanevej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor restauration samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Jernbanevej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Poulsens Have 90, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-08 tilføjes Vedtægter: 2018-06-08 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Poulsens Have 90, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 50, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Direktion: Liene Brokane (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-09-29 fjernes Direktion: Güley Yasar (direktør) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-09-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: Liene Brokane (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: Güley Yasar (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Reelle ejere: Liene Brokane (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-10 tilføjes Navne: ROJ ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2017-02-09 fjernes Navne: ZAP FOOD ApS (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-02-10 tilføjes Vedtægter: 2017-02-10 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 50, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-01-19 tilføjes Direktion: Güley Yasar (direktør) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service af fødevare samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-19 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Legale ejere: Güley Yasar (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-01-19 tilføjes Navne: ZAP FOOD ApS (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2016-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Stiftere: Güley Yasar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2016-01-19 tilføjes Vedtægter: 2016-01-19 (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2016-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)