Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Lildholdt Kjær | 10.10.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Augustenborg Ødum | 10.10.2016 | 08.11.2016 | direktør |
Michael Vater | 15.01.2016 | 10.10.2016 | direktør |
Mikkel Dau Jacobsen | 15.01.2016 | 10.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Vater | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Lildholdt Kjær | 08.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mark Augustenborg Ødum | 08.11.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Knokgaard Nielsen | 08.11.2016 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |