Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 27, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Binavne: LB Brandteknik ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Direktion: Lars Bo Kastbjerg Nissen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Legale ejere: 4FIRE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Navne: 4Fire Teknik ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Reelle ejere: Jacob Høltzermann Pedersen, Lars Bo Kastbjerg Nissen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Stiftere: LARS BO ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-07 tilføjes Reelle ejere: Jacob Høltzermann Pedersen, Lars Bo Kastbjerg Nissen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Jan Kjærgaard Kristensen (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-07-06 fjernes Reelle ejere: Jacob Høltzermann Pedersen, Lars Bo Kastbjerg Nissen (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 tilføjes Binavne: LB Brandteknik ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: 4Fire Teknik ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-16 fjernes Navne: LB Brandteknik ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 27, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringdams Kobbel 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: 4FIRE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: LARS BO ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Høltzermann Pedersen, Lars Bo Kastbjerg Nissen, Jan Kjærgaard Kristensen (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Lars Bo Kastbjerg Nissen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringdams Kobbel 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringdams Kobbel 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringdams Kobbel 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Lars Bo Kastbjerg Nissen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabet formål er salg af varer og rådgivning indenfor brandsikkerhed samt enhver dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Legale ejere: LARS BO ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: LB Brandteknik ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Bo Kastbjerg Nissen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: LARS BO ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)