Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@arthaholding.dk (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2016-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cargo Air A/S. (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 3.300.000,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 33.000.000,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Legale ejere: STANNOW INVEST ApS, ARTHA HOLDING A/S, JULIANA HOLDING A/S, ANPARTSSELSKABET AF 11. JUNI 1997, Odette Bjerregaard Dahlgaard, AKP Group A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-21 fjernes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-22 tilføjes Vedtægter: 2016-02-22 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-01-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Direktion: Kristoffer Emil Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i selskab, der tilbyder serviceydelser inden for luftfragt, herunder salg af luftfragt og konsulentbistand indenfor luftfragtområdet. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-18 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-18 tilføjes Navne: Artha Cargo A/S (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Stiftere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-18)