Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MedAssist ApS. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MedAssist ApS. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevænget 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Direktion: Nils Birger Høgalmen (direktør) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-18 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Legale ejere: Nils Birger Høgalmen (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Navne: Høgalmen Holding ApS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Reelle ejere: Nils Birger Høgalmen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Stiftere: Nils Birger Høgalmen (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-18)