Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: App Battle ApS. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 17, 1. tv., 1113 København K (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 50, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: Vig10 Holding ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-05 fjernes Navne: Vig10 Holding IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 50, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2019-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 111, 7330 Brande (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-04-06 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 fjernes Direktion: Henning Emil Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Henning Emil Olesen (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2016-01-12 tilføjes Direktion: Henning Emil Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Henning Emil Olesen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2016-01-25 tilføjes Reelle ejere: Henning Emil Olesen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 111, 7330 Brande (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-01-12 tilføjes Formål: Virksomhedes mål er samling af anparter, dermed Holding (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-12 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Navne: Vig10 Holding IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Stiftere: Henning Emil Olesen (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2016-01-12 tilføjes Vedtægter: 2016-01-12 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)