Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Dekret | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 7, 2200 København N (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-26 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Navne: LiteraturHaus A.m.b.a. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-03-26 Statstidende Dekret
Den 2021-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-01-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-09 fjernes Bestyrelse: Paul Opstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-09 fjernes Direktion: Paul Opstrup (direktør) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-23 fjernes Bestyrelse: Jørgen Marsted-Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 7, 2200 København N (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Marsted-Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-03-26 tilføjes Direktion: Paul Opstrup (direktør) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2015-03-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje, administrere og udleje ejendommen matr.nr.2104 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Møllegade 7, 2200 København N, idet bygningen videreføres som et litteraturhus efter tysk forbillede og under navnet LiteraturHaus, således at andelshaverne har aftageret til leje af lokalerne, adgang til arrangementerne og udnyttelse af de fælles faciliteter på særlige gunstige andelshaver-vilkår. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-26 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Navne: LiteraturHaus A.m.b.a. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Tegningsregel: Andelsselskabet tegnes enten af formanden, to bestyrelsesmedlemmer og et medlem af ledelsen i forening eller af et simpelt flertal i bestyrelsen. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2015-03-26 tilføjes Vedtægter: 2015-03-26 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-14)