Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 135, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-14 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Legale ejere: Brian Holm (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Navne: Holm Facius Holding ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Reelle ejere: Brian Holm (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Stiftere: Brian Holm (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: REFSHALE RUSTFRI A/S. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Horses By Denmark ApS. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Refshale Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Brian Holm (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 135, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 135, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 135, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 135, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2017-04-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2016-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 135, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-01-14 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Direktion: Brian Holm (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, drive investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed samt at udføre underleverandør arbejde indenfor den rustfri branche. (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-14 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Legale ejere: Brian Holm (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Navne: Holm Facius Holding ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Reelle ejere: Brian Holm (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2016-01-14 tilføjes Stiftere: Brian Holm (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-01-14 tilføjes Vedtægter: 2016-01-14 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)