Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-18 tilføjes Direktion: Kim Harry Krogholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Direktion: Michael Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: Kim Harry Krogholm Jensen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Legale ejere: Michael Rasmussen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: Kim Harry Krogholm Jensen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Kim Harry Krogholm Jensen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Reelle ejere: Michael Rasmussen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Reelle ejere: Kim Harry Krogholm Jensen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: Kim Harry Krogholm Jensen, Michael Rasmussen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-01-27 fjernes Legale ejere: H.H. CONSULT & INVEST ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-15 tilføjes Legale ejere: H.H. CONSULT & INVEST ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-28 tilføjes Reelle ejere: Kim Harry Krogholm Jensen, Michael Rasmussen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 29, 4270 Høng (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille og sælge friske bageriprodukter, samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-15 tilføjes Direktion: Michael Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-01-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-15 tilføjes Navne: Høng Bageri ApS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-14 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 5283 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 5283 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-15)