Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 9, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Direktion: Thomas Bay Bech Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: Bay Holding, Holstebro ApS, SMS Holding, Holstebro ApS, M. VANGGAARD HOLDING ApS, KK 2916 Holding ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: Fysiodanmark Videbæk ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Bay Bech Pedersen, Søren Mølgaard Sørensen, Morten Vanggaard Nielsen, Klaus Bang Carstensen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Stiftere: SMS Holding, Holstebro ApS, M. VANGGAARD HOLDING ApS, FYSIO SØNDERLAND AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER HOLDING ApS, Bay Holding, Holstebro ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: KK 2916 Holding ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-08-23 fjernes Legale ejere: FYSIO SØNDERLAND AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Bang Carstensen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 9, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Thomas Bay Bech Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med fysioterapi og dertil naturligt knyttede ydelser. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: FYSIO SØNDERLAND AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER HOLDING ApS, Bay Holding, Holstebro ApS, SMS Holding, Holstebro ApS, M. VANGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: Fysiodanmark Videbæk ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bay Bech Pedersen, Søren Mølgaard Sørensen, Morten Vanggaard Nielsen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Stiftere: SMS Holding, Holstebro ApS, M. VANGGAARD HOLDING ApS, FYSIO SØNDERLAND AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER HOLDING ApS, Bay Holding, Holstebro ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)