Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Hjemmeside | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 12, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Weysesvej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: herning@u-poke.dk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: 669bilag1112447@e-conomic.dk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 tilføjes Direktion: Erkan Berk (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Direktion: Mustafa Ramazan Catalgøl (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Erkan Berk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: CATALGØL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Erkan Berk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Reelle ejere: Mustafa Ramazan Catalgøl (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-02 tilføjes Hjemmeside: www.u-poke.dk (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 fjernes Binavne: Helens Diner Transportable ApS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-31 tilføjes Navne: U-poke Herning ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-30 fjernes Navne: EEE 3 ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 tilføjes Vedtægter: 2023-10-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-04-17 tilføjes Navne: EEE 3 ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-04-16 fjernes Navne: Herning Golf Café ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-17 tilføjes Vedtægter: 2023-04-17 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: 669bilag1112447@e-conomic.dk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: finans@karmadanmark.dk (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weysesvej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2022-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: finans@karmadanmark.dk (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-04-20 fjernes Kontaktoplysninger: finans@karmacatering.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Hjemmeside: www.karmacatering.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-12-13 tilføjes Navne: Herning Golf Café ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2021-12-12 fjernes Navne: Herning Golf Café ved Clausens Køkken ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2021-12-12 fjernes Binavne: Herning Golf Café ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: CATALGØL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-11-15 fjernes Legale ejere: Henrik Schlander Clausen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-14 fjernes Legale ejere: CATALGØL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-15 tilføjes Reelle ejere: Mustafa Ramazan Catalgøl (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-11-15 fjernes Reelle ejere: Henrik Schlander Clausen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-14 fjernes Reelle ejere: Mustafa Ramazan Catalgøl (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-03-23 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-22 fjernes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-23 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-22 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-19 tilføjes Binavne: Herning Golf Café ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café, cateringvirksomhed samt enhver virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 tilføjes Navne: Herning Golf Café ved Clausens Køkken ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-03-18 fjernes Navne: Karma Catering ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: finans@karmacatering.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2019-12-03 fjernes Kontaktoplysninger: mail@karmacatering.dk (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Taksvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-03-16 tilføjes Hjemmeside: www.karmacatering.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@karmacatering.dk (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-24 tilføjes Reelle ejere: Mustafa Ramazan Catalgøl (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-21 tilføjes Legale ejere: CATALGØL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2016-09-20 fjernes Legale ejere: CATALGØL HOLDING ApS, Søren Vinther Ross (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2016-03-17 tilføjes Binavne: Helens Diner Transportable ApS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taksvej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-12 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-01-12 tilføjes Direktion: Mustafa Ramazan Catalgøl (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2016-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cateringvirksomhed samt enhver virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-12 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Legale ejere: CATALGØL HOLDING ApS, Søren Vinther Ross, Henrik Schlander Clausen (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-01-12 tilføjes Navne: Karma Catering ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2016-01-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Schlander Clausen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Stiftere: Søren Vinther Ross, Henrik Schlander Clausen, CATALGØL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Vedtægter: 2016-01-12 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-15)