Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLINIK RETOUCH APS. (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2020-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-10 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-10 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 252, 5., 2200 København N (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Burmeistersgade 19, 1429 København K (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-02-02 tilføjes Reelle ejere: Cathrine Würtz Knudsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Burmeistersgade 19, 1429 København K (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-01-13 tilføjes Direktion: Cathrine Würtz Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i driftsselskaber, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-13 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Legale ejere: Cathrine Würtz Knudsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Navne: CATHRINE WÜRTZ HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-01-13 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-01-13 tilføjes Stiftere: Jakob Ørnskov (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Vedtægter: 2016-01-13 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-14)