Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Vedtægter | Kapital | Navne | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 24, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2019-03-08 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-25 tilføjes Binavne: TheWrapShop ApS (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-07-25 tilføjes Vedtægter: 2018-07-25 (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Binavne: Dansk Reklame Produktion ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-23 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-03-23 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 tilføjes Navne: LF Skilte ApS (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-18 fjernes Navne: LF Skilte A/S (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 tilføjes Vedtægter: 2017-05-19 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Hovmand (formand) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-14 tilføjes Legale ejere: JOSS HOLDING ApS, Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-14 fjernes Legale ejere: JOSS HOLDING ApS, Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-13 fjernes Legale ejere: Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-08-10 tilføjes Vedtægter: 2016-08-10 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-08 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-07-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Legale ejere: Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-30 fjernes Legale ejere: JOSS HOLDING ApS, Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-31 tilføjes Reelle ejere: Lance Thor Balsløv Brædder (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skilte- og reklamevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 24, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2016-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 24, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 24, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Bestyrelse: Rikke Cordua Hovmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-01-25 fjernes Bestyrelse: Morten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: JOSS HOLDING ApS, Nordland Holding ApS (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-24 fjernes Legale ejere: Morten Jensen (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Jensen (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: LF Skilte A/S (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-01-24 fjernes Navne: SX1 A/S (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: SX1 A/S (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Lance Thor Balsløv Brædder (direktør) (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Morten Jensen (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-14)