Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Navne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Vedtægter: 2023-01-02 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-22 fjernes Legale ejere: MWulff ApS (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-22 fjernes Reelle ejere: Mathias Rangel Wulff (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 18, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 18, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-09 tilføjes Legale ejere: MWulff ApS (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2017-08-09 fjernes Legale ejere: MRW MAIN IVS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-11-03 tilføjes Hjemmeside: www.levego.eu (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@levego.eu (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Jens Hammer (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-07 fjernes Direktion: Jakob Askholm Konradsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: MRW MAIN IVS, JH Invest af 2015 ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: LeVego ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-06 fjernes Navne: Levego ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-07 tilføjes Reelle ejere: Mathias Rangel Wulff, Jens Hammer (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholmvej 18, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Jakob Askholm Konradsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: ideudvikling, produktion og afsætning af fysiske, elektroniske og digitale målingssystemer (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 52.000,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Levego ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: MRW MAIN IVS, KONRADSEN INVESTMENT APS, JH Invest af 2015 ApS, ITC ELECTRONICS ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-14)