Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Binavne: Kaptajn AK's konsulenthus IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: anderskristiansen_8@hotmail.com (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: Anders Kristiansen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Navne: AK Sports Consulting IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Anders Kristiansen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Stiftere: Anders Kristiansen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-31 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-02 Statstidende Dekret
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 44, 1663 København V (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-17 fjernes Direktion: Anders Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 44, 1663 København V (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Binavne: Kaptajn AK's konsulenthus IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Anders Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve konsulentvirksomhed inden for sport og hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anderskristiansen_8@hotmail.com (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Kristiansen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: AK Sports Consulting IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Kristiansen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Anders Kristiansen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-17)