Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Steen Bloch-Heby | 31.05.2018 | 17.02.2021 | direktør |
Ulrik Christian Blessing | 13.01.2016 | 31.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Steen Hansen | 04.04.2019 | 17.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Holstein Holsteinborg | 04.04.2019 | 17.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jalsøe | 04.04.2019 | 17.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Grænge | 04.04.2019 | 17.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tyge Sørensen | 04.04.2019 | 17.02.2021 | formand |