Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Oscar Bjørn-Rosager | 14.06.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Høybye Hillstrøm | 14.06.2021 | 30.08.2023 | direktør |
Oscar Bjørn-Rosager | 20.03.2019 | 13.06.2021 | direktør |
Casper Høybye Hillstrøm | 26.02.2017 | 20.03.2019 | direktør |
Oscar Bjørn-Rosager | 13.01.2016 | 28.08.2018 | direktør |
Casper Phillip Pedersen | 13.01.2016 | 03.01.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Winther | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kåre Sand | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Troensegaard Kruse Jensen | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Søholt Grundtvig | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Oscar Bjørn-Rosager | 14.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Edelgaard Christensen | 14.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kring | 14.07.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Høybye Hillstrøm | 14.07.2021 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sune Sand | 14.07.2021 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |