Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Lytje-Hansen | 28.11.2017 | 10.04.2019 | direktør |
Jan Lytje-Hansen | 31.12.2015 | 01.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Lytje-Hansen | 28.11.2017 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jørgen Jørgensen | 28.11.2017 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ib Dyhr Nørholm | 28.11.2017 | 10.04.2019 | formand |
Jan Lytje-Hansen | 31.12.2015 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jørgen Jørgensen | 31.12.2015 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ib Dyhr Nørholm | 31.12.2015 | 01.09.2017 | formand |