Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Navne: A. Almegaard Holding ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-17 fjernes Navne: A. Almegaard Holding IVS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Vedtægter: 2021-08-18 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Knuds Vej 37, 1. tv., 1903 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Direktion: Asger Almegaard Dath (direktør) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-13 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Legale ejere: Asger Almegaard Dath (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-01-13 tilføjes Navne: A. Almegaard Holding IVS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-01-13 tilføjes Reelle ejere: Asger Almegaard Dath (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Stiftere: Asger Almegaard Dath (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Vedtægter: 2016-01-13 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-13)