Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenborggade 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 21, 2200 København N (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 21, 2200 København N (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 2, 2300 København S (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: merd@collectivecph.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 2, 2300 København S (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 21, 2200 København N (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 21, 2200 København N (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 51, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-12-23 tilføjes Direktion: Merd Vand (direktør) (offentliggjort 2020-12-27)
Den 2020-12-23 fjernes Direktion: Mette Legarth Starklint (direktør) (offentliggjort 2020-12-27)
Den 2020-12-23 tilføjes Legale ejere: Merd Vand (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 fjernes Legale ejere: Mette Legarth Starklint (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Reelle ejere: Merd Vand (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 fjernes Reelle ejere: Mette Legarth Starklint (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 51, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 21, 2200 København N (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2017-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2017-12-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 21, 2200 København N (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2016-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 68, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Mette Legarth Starklint (direktør) (offentliggjort 2020-12-27)
Den 2016-11-16 fjernes Direktion: Mostafa Shookohi Vand (direktør) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 tilføjes Legale ejere: Mette Legarth Starklint (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-11-15 fjernes Legale ejere: Mostafa Shookohi Vand (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 tilføjes Reelle ejere: Mette Legarth Starklint (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 68, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-01-08 tilføjes Direktion: Mostafa Shookohi Vand (direktør) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailsalg af herre-, dame- og børnetøj, livsstilsprodukter, sko og accessories samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-08 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Legale ejere: Mostafa Shookohi Vand (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-01-08 tilføjes Navne: CLTV ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2016-01-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2016-01-08 tilføjes Stiftere: Mostafa Shookohi Vand (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-13)