Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Binavne | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: AND Well ApS (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Dyhr Dupont Holding ApS (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Petersen (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Tina Michella Dyhr Dupont (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: AND Well ApS (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Andreas Petersen (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ernie Wilkins Vej 19, 1. 3., 2450 København SV (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ernie Wilkins Vej 27, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@aptitude.dk (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@houseofpartnering.dk (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Hjemmeside: www.houseofpartnering.dk (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 tilføjes Binavne: House Of Partnering ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-28 tilføjes Direktion: Andreas Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-28 fjernes Direktion: Tina Michella Dyhr Dupont (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-28 tilføjes Legale ejere: AND Well ApS, Dyhr Dupont Holding ApS (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2021-01-27 fjernes Legale ejere: Dyhr Dupont Holding ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-28 tilføjes Navne: Aptitude ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-27 fjernes Navne: House Of Partnering ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-28 tilføjes Reelle ejere: Andreas Petersen, Tina Michella Dyhr Dupont (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2021-01-27 fjernes Reelle ejere: Tina Michella Dyhr Dupont (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-28 tilføjes Vedtægter: 2021-01-28 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ernie Wilkins Vej 27, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 36, 3., 1260 København K (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 36, 3., 1260 København K (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2018-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2018-05-16 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, 1260 København K (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2017-01-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-01-06 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, 1260 København K (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2016-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 60, 4. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 60, 4. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Tina Michella Dyhr Dupont (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål består i, at drive konsulentvirksomhed med fokus på ledelses- og projektstøtte i større kundestrategier og omnichannel. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.houseofpartnering.dk (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@houseofpartnering.dk (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Dyhr Dupont Holding ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: House Of Partnering ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Tina Michella Dyhr Dupont (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Dyhr Dupont Holding ApS (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-12)