Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 30, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-08 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Legale ejere: Bakholmen Auction ApS, Wu Shao (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Navne: Bakholmen Auction ApS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Reelle ejere: Wu Shao (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Stiftere: Yuhong Man (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2020-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Bakholmen Auction ApS. (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-12-02 Statstidende Dekret
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Michael Shao (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: Wu Shao (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-05-05 fjernes Legale ejere: Michael Shao (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Reelle ejere: Wu Shao (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-05-05 fjernes Reelle ejere: Michael Shao (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-17 tilføjes Legale ejere: Bakholmen Auction ApS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2019-07-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 fjernes Direktion: Linlin Wang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-22 tilføjes Direktion: Michael Shao (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@bakholmen-auction.com (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 fjernes Hjemmeside: www.bakholmen-auction.com (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-22 tilføjes Legale ejere: Michael Shao (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2018-02-22 fjernes Legale ejere: Linlin Wang (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-22 tilføjes Reelle ejere: Michael Shao (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2018-02-22 fjernes Reelle ejere: Linlin Wang (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Linlin Wang (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 30, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2017-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 109, 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Hjemmeside: www.bakholmen-auction.com (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bakholmen-auction.com (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-27 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2017-07-27 tilføjes Legale ejere: Linlin Wang (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-07-27 fjernes Legale ejere: Yuhong Man (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-27 fjernes Direktion: Yuhong Man (direktør) (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-07-24 tilføjes Direktion: Linlin Wang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 109, 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 142, 2830 Virum (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde købs- og salgstjenester og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-06-07 tilføjes Navne: Bakholmen Auction ApS (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-06-06 fjernes Navne: Software QA Consulting ApS (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Vedtægter: 2016-06-07 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-05-02 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-05-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 142, 2830 Virum (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 142, 2830 Virum (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 142, 2830 Virum (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-08 tilføjes Direktion: Yuhong Man (direktør) (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2016-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og teste computersoftware og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-08 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Legale ejere: Yuhong Man (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2016-01-08 tilføjes Navne: Software QA Consulting ApS (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Stiftere: Yuhong Man (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)