Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Camilla Majland Mühl | 11.12.2023 | 12.04.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Boet efter Carsten Jensen | 03.11.2023 | 20.02.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Carsten Jensen | 01.01.2017 | 02.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Marianne Hyldig Jakobsen | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Carsten Jensen | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |