Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Vedtægter | ||||
Formål | Legale ejere | Direktion | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 55, st. 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 53, st. 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 tilføjes Hjemmeside: www.deardenier.dk (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med salg af strømper, tekstiler, accessories og efter ledelsens skøn dertilhørende virksomhed samt i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-26 tilføjes Vedtægter: 2021-02-26 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-08-14 tilføjes Legale ejere: Syversen AS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med salg af strømper, tekstiler, accessories og efter ledelsens skøn dertilhørende virksomhed. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2019-10-18 tilføjes Direktion: Frederik Drost Lewinsky (direktør) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-18 tilføjes Vedtægter: 2019-10-18 (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2019-05-28 tilføjes Reelle ejere: Frederik Drost Lewinsky, Anne Katrine Drost Lewinsky (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-05-27 fjernes Reelle ejere: Anne Katrine Drost Lewinsky (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 53, st. 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sløjfen 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: frederik@deardenier.com (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sløjfen 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Anne Katrine Drost Lewinsky (direktør) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive forretning med salg af strømper (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Anne Katrine Drost Lewinsky, AKDL Holding ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2016-01-01 fjernes Legale ejere: Anne Katrine Drost Lewinsky (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Dear Denier ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Katrine Drost Lewinsky (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: AKDL Holding ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-11)