Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 5, kl. d., 2200 København N (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Navne: Jason Agron IVS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Stiftere: Jason Peter Agron (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Jason Peter Agron (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 5, kl. d., 2200 København N (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Jason Peter Agron (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café samt salg af diverse nonfoodartikler. (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Jason Agron IVS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Jason Peter Agron (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)