Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 8, 2300 København S (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Legale ejere: Iroquoian Holding ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Navne: Hrímnir ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes ObligatoriskEmail: info@hrimnir-ramen.dk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Stiftere: Iroquoian Holding ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: David Andrew Quist (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-19 tilføjes ObligatoriskEmail: info@hrimnir-ramen.dk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 8, 2300 København S (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: David Andrew Quist (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor restaurationsbranchen samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: Iroquoian Holding ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: Hrímnir ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Stiftere: Iroquoian Holding ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)