Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Juul Petersen | 28.12.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Gillesberg Møller | 01.09.2020 | 20.10.2022 | direktør |
Jakob Harritshøj Frausing | 14.06.2019 | 12.05.2023 | direktør |
Simon Cederstråhle Melander | 28.12.2015 | 24.01.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Juul Petersen | 28.12.2015 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Harritshøj Frausing | 14.06.2019 | 12.05.2023 | formand |
Jakob Harritshøj Frausing | 24.01.2019 | 13.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Simon Cederstråhle Melander | 28.12.2015 | 26.03.2019 | formand |