Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-11 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Legale ejere: Richard Stephen Trives, Mette Angel (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Navne: TriAngel Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Reelle ejere: Richard Stephen Trives, Mette Angel (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Stiftere: Richard Stephen Trives, Mette Angel (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: TriAngel ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 Statstidende Dekret
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Richard Stephen Trives (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Mette Angel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Direktion: Mette Angel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2016-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde kapitalandele i danske eller udenlandske selskaber, finansiering heraf samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter selskabets ledelses skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-11 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Legale ejere: Richard Stephen Trives, Mette Angel (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Navne: TriAngel Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Reelle ejere: Richard Stephen Trives, Mette Angel (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Stiftere: Richard Stephen Trives, Mette Angel (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2016-01-11 tilføjes Vedtægter: 2016-01-11 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)