Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumgade 16, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Direktion: Philip Woloszynski Tadayoni (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-08 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: gustav@juhler.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Legale ejere: Philip Woloszynski Tadayoni, Gustav Juhler (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Navne: Wolo & Juhler Partnerskab IvS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes ObligatoriskEmail: gustav@juhler.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Stiftere: Philip Woloszynski Tadayoni, Gustav Juhler (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumgade 16, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Direktion: Philip Woloszynski Tadayoni (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-08 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: gustav@juhler.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Legale ejere: Philip Woloszynski Tadayoni, Gustav Juhler (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Navne: Wolo & Juhler Partnerskab IvS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes ObligatoriskEmail: gustav@juhler.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Stiftere: Philip Woloszynski Tadayoni, Gustav Juhler (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)