Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 141.282,00 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-30 tilføjes Vedtægter: 2023-11-30 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-11 tilføjes Vedtægter: 2022-11-11 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2022-11-11 fjernes Bestyrelse: Michael Wladyslaw Godlowski-Maryniak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-21 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-21 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Højer Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-07 fjernes Bestyrelse: Jens Chresten Kolding Søndergaard (formand) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-07 tilføjes Legale ejere: Forgotton Anne Production ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-07 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-06 fjernes Legale ejere: Forgotton Anne Production ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-07 tilføjes Reelle ejere: Alfred Nguyen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-06 fjernes Reelle ejere: Alfred Nguyen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Bestyrelse: Jens Chresten Kolding Søndergaard (formand) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-06-21 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 fjernes Legale ejere: Forgotten Anne Invest ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-03 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-09-02 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-08 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-08 fjernes Bestyrelse: Per Chrom Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-22 tilføjes Reelle ejere: Alfred Nguyen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Bestyrelse: Nicolaj Højer Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 141.281,00 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2017-03-16 tilføjes Legale ejere: Forgotten Anne Invest ApS, Forgotton Anne Production ApS, CAPNOVA A/S, Copenhagen United 1 ApS, DanMai Ltd. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2017-03-15 fjernes Legale ejere: Forgotton Anne Production ApS, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-16 tilføjes Vedtægter: 2017-03-16 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-21 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-07-29 tilføjes Bestyrelse: Per Chrom Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-07-29 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-05-23 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Forgotton Anne Production ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-05-22 fjernes Legale ejere: Forgotton Anne Production ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 5. th., 1620 København V (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 1620 København V (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 1620 København V (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-30 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-12-30 tilføjes Direktion: Alfred Nguyen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og markedsføring af computerspil. (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 68.000,00 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: Forgotton Anne Production ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-12-30 tilføjes Navne: Forgotton Anne ApS (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2015-12-30 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2015-12-30 tilføjes Stiftere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Forgotton Anne Production ApS, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-08)