Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2015-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brdr. C & M Brünner A/S. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Legale ejere: Kathrine Amalie Brünner Gierding (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-09-23 fjernes Legale ejere: Elin Brünner (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-09-23 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Amalie Brünner Gierding (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedvej 6, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2015-11-04 tilføjes Direktion: Kathrine Amalie Brünner Gierding (direktør) (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Legale ejere: Elin Brünner (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-11-04 tilføjes Navne: KAB-Holding15 ApS (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-08)