Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Langgade 27, 8643 Ans By (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-07 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Hovedbranche: Pakkerier (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: gbj.packing@gmail.com (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Legale ejere: GOGT Holding ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Navne: GBJ Packing ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Reelle ejere: Torben Rud Nielsen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Stiftere: GOGT Holding ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-27 fjernes Direktion: Torben Rud Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Langgade 27, 8643 Ans By (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Bygade 92, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: gbj.packing@gmail.com (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Bygade 92, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-01-07 tilføjes Direktion: Torben Rud Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2016-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre entreprisevirksomhed med udførelse af sorterings- og pakkeopgaver og lignende. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-07 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Hovedbranche: Pakkerier (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Legale ejere: GOGT Holding ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Navne: GBJ Packing ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Rud Nielsen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Stiftere: GOGT Holding ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2016-01-07 tilføjes Vedtægter: 2016-01-07 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)