Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 24, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Casper Bruun Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-07 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Casper Bruun Jensen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Navne: Casper Bruun Jensen Holding IVS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Casper Bruun Jensen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Stiftere: Casper Bruun Jensen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Socially Aware Beverage Company IVS. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 24, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 26, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 26, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2016-01-07 tilføjes Direktion: Casper Bruun Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som Holding selskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-07 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Legale ejere: Casper Bruun Jensen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Navne: Casper Bruun Jensen Holding IVS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Reelle ejere: Casper Bruun Jensen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Stiftere: Casper Bruun Jensen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Vedtægter: 2016-01-07 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)