Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-29 tilføjes Legale ejere: Niels Borch Jensen Holding ApS, Thomas Jennions Holding ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-09-28 fjernes Legale ejere: Niels Borch Jensen Holding ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-09-29 tilføjes Reelle ejere: Niels Borch Jensen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-09-28 fjernes Reelle ejere: Niels Borch Jensen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2021-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2021-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2021-03-12 tilføjes Revisor: HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2021-03-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prags Boulevard 49, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Binavne: Niels Borch Jensen Gallery ApS, Niels Borch Jensen Gallery & Editions ApS, Niels Borch Jensen Editions ApS, Borch's Butik ApS, Borch ApS (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Niels Borch Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at finansiere, producere, markedsføre og sælge originale grafiske editioner af samtidskunst samt øvrige efter direktionens skøn relevante aktiviteter. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Niels Borch Jensen Holding ApS, Weigelt ApS, Henriette Julie Grandjean Dam, Mette Ulstrup (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Borch Editions ApS (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Borch Jensen, Niels Borch Jensen, Lone Weigelt Nielsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Weigelt ApS, Niels Borch Jensen Holding ApS, Mette Ulstrup, Henriette Julie Grandjean Dam (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-07)