Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 7, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: Michael Ralf Bech Lauritsen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Navne: MRBL Holding IVS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes ObligatoriskEmail: mblauritsen77@gmail.com (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Stiftere: Michael Ralf Bech Lauritsen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Michael Ralf Bech Lauritsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 7, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Michael Ralf Bech Lauritsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kontrollerende interesser i andre ikke-finansielle selskaber. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Ralf Bech Lauritsen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: MRBL Holding IVS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes ObligatoriskEmail: mblauritsen77@gmail.com (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Michael Ralf Bech Lauritsen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BYGGEFIRMAET BERTELSEN OG LARSEN ApS. (offentliggjort 2017-09-21)